Hanes ariannol Colchester Engagement & Next Steps Ltd

Rhif yr elusen: 803328
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £312.56k £301.43k £259.64k £323.51k £397.79k
Cyfanswm gwariant £322.15k £174.36k £210.66k £283.59k £338.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £26.00k N/A N/A £500 £15.83k