Ymddiriedolwyr KNODISHALL VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 803393

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR D R MURPHY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Nicola Smith | Ymddiriedolwr | 21 March 2025 |
|
|
||||
Paul Cope | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Barbera Cope | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Jo-Anne Clements | Ymddiriedolwr | 13 January 2023 |
|
|
||||
Sarah Churchyard | Ymddiriedolwr | 13 April 2022 |
|
|
||||
Charlotte Heather Cracknell | Ymddiriedolwr | 25 March 2020 |
|
|
||||
Gwendoline Winifred Haxell | Ymddiriedolwr | 20 October 2013 |
|
|||||
ROBIN JOHN ROBERT PIPE | Ymddiriedolwr | 13 January 2013 |
|
|
||||
MR J R MAYHEW | Ymddiriedolwr | 03 July 2011 |
|
|
||||
FLORENCE MARY ROLPH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS L J KEMP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TIMOTHY EDWARD HAXELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GORDON MASON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROLE SAXBY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.