Hanes ariannol THE FOUNDATION AND FRIENDS OF THE ROYAL BOTANIC GARDENS,KEW
Rhif yr elusen: 803428
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.06m | £5.58m | £2.01m | £4.33m | £5.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.49m | £7.95m | £3.35m | £8.74m | £3.58m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.46m | £5.25m | £1.80m | £4.22m | £5.33m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £1.88m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £472.00k | £323.00k | £206.00k | £112.00k | £131.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £466.00k | £336.00k | £1.70m | £3.85m | £5.33m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.20m | £7.69m | £3.09m | £8.45m | £3.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £260.00k | £259.00k | £262.00k | £290.00k | £219.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.00k | £0 | £18.00k | £16.00k | £14.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £8.20m | £7.69m | £3.07m | £8.43m | £3.29m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £18.00k | £27.00k | £15.00k | £5.00k | |
|
Gwariant - Arall | £25.00k | £0 | £0 | £0 | £63.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.