Dogfen lywodraethu THE FOUNDATION AND FRIENDS OF THE ROYAL BOTANIC GARDENS,KEW
Rhif yr elusen: 803428
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 3RD MAY 1990 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION ON 27TH SEPTEMBER 1994 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/03/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04 JUL 2017 as amended on 18 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
The Company is established for the public benefit for the object of supporting such of the purposes of Royal Botanic Gardens, Kew and in such manner as the Company shall from time to time think fit.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.