Hanes ariannol THE DAVID AND LINDA SCHNEIDERMAN CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 803574
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2017 | 05/04/2018 | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.00k | £16.00k | £10.00k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.42k | £13.77k | £7.51k | £1.64k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.