THE SOCIETY OF THE GUILDFORD SYMPHONY ORCHESTRA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The mission of the orchestra is give the playing member the opportunity to learn and engage with great pieces of music, develop their musical and personal skills as a collective group to perform these works, create performances that will entertain and educate the public, and encourage and inspire young players and performing artists.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Surrey
Llywodraethu
- 19 Gorffennaf 1990: Cofrestrwyd
- GUILDFORD SYMPHONY ORCHESTRA (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN JOHN THORPE | Ymddiriedolwr | 03 December 2024 |
|
|||||
Sarah Winterbotham | Ymddiriedolwr | 03 December 2024 |
|
|
||||
Andrew John Turner | Ymddiriedolwr | 03 December 2024 |
|
|
||||
Felicity Merryl Howgate | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
Abigail Claire Fairhurst | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
TIMOTHY CHARLES JOHNSON | Ymddiriedolwr | 09 November 2012 |
|
|
||||
KATHERINE ATKINSON | Ymddiriedolwr | 07 July 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.90k | £7.48k | £27.51k | £34.74k | £42.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.64k | £6.55k | £31.91k | £32.46k | £44.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 08 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 08 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 09 Mai 2024 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 09 Mai 2024 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 23 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 23 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 04 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 11 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 11 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26TH JUNE 1990 as amended on 03 Dec 2024
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION AND APPRECIATION OF THE ART AND SCIENCE OF MUSIC IN ALL ITS ASPECTS BY THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS AND RECITALS AND BY SUCH OTHER WAYS AS THE SOCIETY THROUGH ITS COMMITTEE SHALL DETERMINE FROM TIME TO TIME; AND (B) IN PARTICULAR, IN ORDER TO FOSTER AND ENCOURAGE KNOWLEDGE, APPRECIATION AND ENJOYMENT OF ORCHESTRAL MUSIC IN THE COMMUNITY, TO MAINTAIN THE GUILDFORD SYMPHONY ORCHESTRA ("THE ORCHESTRA") FOR THE PURPOSE OF THE STUDY AND PRACTICE OF ORCHESTRAL MUSIC AND WORKS AND THE GIVING OF PUBLIC CONCERTS OF SUCH MUSIC AND WORKS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
24 Hillcrest Gardens
ESHER
Surrey
KT10 0BS
- Ffôn:
- 07779 789208
- E-bost:
- tim.johnson.gso@sky.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window