THE NATIONAL FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES OF ENGLAND, WALES, JERSEY, GUERNSEY AND THE ISLE OF MAN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides national coordination for the WI organisation; advances the education of women and girls in important local and national political and social issues, music, drama and other cultural subjects, agriculture, crafts, home economics, science, health and social welfare; promotes sustainable development; advances health and advances citizenship by promoting civic responsibility and volunteering.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Cyfanswm incwm:
£3,660,870
Roddion a chymynroddion | £12.87k | |
Weithgareddau elusennol | £2.33m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £983.02k | |
Buddsoddiadau | £336.95k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£4,168,893
Codi arian | £839.69k | |
Weithgareddau elusennol | £3.33m | |
Arall | £0 |
-£200,720 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £839.69k | |
Gwariant elusennol | £3.33m |
Pobl

40 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£70k i £80k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 10 Tachwedd 1998: Cofrestrwyd
- N F W I (Enw gwaith)
- THE NATIONAL FEDERATION OF WOMENS INSTITUTES OF ENGLAND, WALES, JERSEY, GUERNSEY AND THE ISLE OF MAN (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natasha Huckle | Ymddiriedolwr | 24 September 2024 |
|
|||||
JILL RUNDLE | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Anna Mitchell | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|||||
Angela Jane Leach | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Pamela Beedan | Ymddiriedolwr | 09 June 2021 |
|
|
||||
Tracy Baker | Ymddiriedolwr | 09 June 2021 |
|
|
||||
Paula Pierce | Ymddiriedolwr | 09 June 2021 |
|
|
||||
CHRISTINE BOOTH | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
||||
JERYL STONE | Ymddiriedolwr | 07 June 2017 |
|
|
||||
Hilary Ruth Haworth | Ymddiriedolwr | 07 June 2017 |
|
|
||||
Yvonne Eunice Price | Ymddiriedolwr | 07 June 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.94m | £4.87m | £3.62m | £10.03m | £3.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.26m | £6.53m | £4.54m | £4.38m | £4.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £224.98k | £9.19k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £100.89k | £253.98k | £62.27k | £92.03k | £12.87k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.76m | £1.26m | £928.54k | £1.02m | £983.02k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.88m | £3.14m | £2.48m | £8.76m | £2.33m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £204.52k | £210.86k | £148.91k | £157.33k | £336.95k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £13.14k | £46.69k | £52.54k | £5.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.36m | £5.72m | £3.86m | £3.59m | £3.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £892.51k | £813.88k | £687.37k | £792.59k | £839.69k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £231.34k | £231.34k | £0 | £201.72k | £183.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £2.52m | £2.42m | £324.74k | £321.85k | £312.50k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £5.38m | £4.17m | £4.21m | £4.75m | £4.18m | |
|
Cyfanswm asedau | £4.01m | £3.47m | £4.53m | £9.49m | £9.46m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.45m | £1.15m | £640.31k | £570.06k | £664.74k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 17 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 17 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 13 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 13 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 06 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 06 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 24 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 24 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 17 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 17 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 03/07/1990 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/06/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07/10/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/06/2002 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 14/06/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 01 MAR 2021
Gwrthrychau elusennol
THE MAIN PURPOSES OF THE WOMEN'S INSTITUTE ORGANISATION ARE: (A) TO ADVANCE THE EDUCATION OF WOMEN AND GIRLS FOR THE PUBLIC BENEFIT IN ALL AREAS INCLUDING (WITHOUT LIMITATION): (I) LOCAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL ISSUES OF POLITICAL AND SOCIAL IMPORTANCE; (II) MUSIC, DRAMA AND OTHER CULTURAL SUBJECTS; AND (III) ALL BRANCHES OF AGRICULTURE, CRAFTS, HOME ECONOMICS, SCIENCE, HEALTH, AND SOCIAL WELFARE; (B) TO PROMOTE SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: (I) EDUCATING PEOPLE IN THE PRESERVATION, CONSERVATION AND PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND THE PRUDENT USE OF NATURAL RESOURCES; AND (II) PROMOTING SUSTAINABLE MEANS OF ACHIEVING ECONOMIC GROWTH AND REGENERATION; (C) TO ADVANCE HEALTH FOR THE PUBLIC BENEFIT; AND (D) TO ADVANCE CITIZENSHIP FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE PROMOTION OF CIVIC RESPONSIBILITY AND VOLUNTEERING.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 10 Tachwedd 1998 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
N F W I
104 New Kings Road
LONDON
SW6 4LY
- Ffôn:
- 02073719300
- E-bost:
- fd@nfwi.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window