Hanes ariannol GLOUCESTER CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 900118
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2012 | 30/06/2013 | 30/06/2014 | 30/06/2015 | 07/07/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £102.05k | £66.62k | £146.75k | £173.90k | £106.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £120.22k | £74.26k | £115.67k | £166.84k | £112.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.