STAFFORDSHIRE NORTH AND STOKE-ON-TRENT CITIZENS ADVICE BUREAUX

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of advice, information and support to people resident in the area of benefit on their legal rights, to help them deal with legal financial and other problems. Our main areas of work concern problems with debt, welfare benefits, housing rights, immigration and asylum issues, and employment rights. We also seek to influence the development of policies and services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£6,817,195
Roddion a chymynroddion | £174.30k | |
Weithgareddau elusennol | £6.64m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £4.20k | |
Buddsoddiadau | £50 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£6,593,569
Codi arian | £65.78k | |
Weithgareddau elusennol | £6.53m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £410,156 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £65.78k | |
Gwariant elusennol | £6.53m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £223.63k |
Pobl

200 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 09 Gorffennaf 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 1129889 NORTH STAFFORDSHIRE CONSORTIUM OF CITIZENS ADVICE ...
- 24 Ionawr 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1126898 NEWCASTLE-UNDER-LYME & KIDSGROVE CITIZENS ADVICE B...
- 24 Ionawr 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 1126463 BIDDULPH CITIZENS ADVICE BUREAU
- 15 Chwefror 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1146072 LEEK CITIZENS ADVICE BUREAU
- 26 Tachwedd 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1128833 CITIZENS ADVICE CHEADLE
- 10 Rhagfyr 1990: Cofrestrwyd
- STOKE ON TRENT CITIZENS ADVICE BUREAUX (Enw blaenorol)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Grahamslaw | Cadeirydd | 01 December 2022 |
|
|
||||
Philip Haddock | Ymddiriedolwr | 30 July 2024 |
|
|
||||
Seema Kazmi | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Keith Hoptroff | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Stephen Dawson | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Magda Styles | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Starla Willins | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Deborah Ware | Ymddiriedolwr | 24 August 2022 |
|
|
||||
Connor Brady | Ymddiriedolwr | 29 April 2020 |
|
|
||||
Robert John Holt | Ymddiriedolwr | 24 October 2013 |
|
|
||||
JAMES DAVIES | Ymddiriedolwr | 24 October 2013 |
|
|
||||
BERTRAM CEDRIC LAWTON | Ymddiriedolwr | 24 October 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.73m | £3.91m | £4.10m | £4.93m | £6.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.50m | £3.70m | £3.98m | £4.64m | £6.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.37m | £1.19m | £1.28m | £1.47m | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.81m | £369.00k | £96.39k | £133.39k | £410.16k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £105.46k | £263.96k | £123.76k | £317.53k | £174.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.32k | £6.31k | £253 | £4.46k | £4.20k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.61m | £3.64m | £3.97m | £4.60m | £6.64m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9 | £12 | £3 | £47 | £50 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.45m | £3.65m | £3.92m | £4.58m | £6.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £51.78k | £53.46k | £56.83k | £58.06k | £65.78k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.53k | £10.25k | £7.24k | £8.24k | £11.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £432.19k | £468.99k | £440.86k | £393.73k | £392.99k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £1.17m | £1.54m | £1.59m | £2.47m | £2.65m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £402.17k | £598.12k | £499.80k | £1.06m | £1.01m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 04 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 11/07/1989 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/11/1989 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/09/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09/11/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/03/2013 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 12/04/2013
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY IN THE AREA OF STAFFORDSHIRE AND ITS ENVIRONS BY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION AND PRESERVATION OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS AND TO WORK IN CONJUNCTIONAL NATIONALLY WITH OTHER PARTNERS/STAKEHOLDERS WITH THE SAME AIMS AND PRINCIPLES
Maes buddion
PARTICULARLY, BUT NOT EXCLUSIVELY, STAFFORDSHIRE AND ITS ENVIRONS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CITIZENS ADVICE BUREAU
13-15 CHEAPSIDE
STOKE-ON-TRENT
ST1 1HL
- Ffôn:
- 01782201234
- E-bost:
- advice@snscab.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window