DEAF & HEARING SUPPORT (CAMTAD ND)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Deaf an Hearing Support (CAMTAD ND) is a registered charity based in Chesterfield and serves the North Derbyshire Area The aim of the organisation is to strive to ensure deaf and hearing impaired people have the highest possible quality of life, indpendence in daily living activities and full integration into society. Resoure Centre - home visits - advice sessions - training - talks
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Derby
Llywodraethu
- 20 Ionawr 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1151502 DEAF AND HEARING SUPPORT
- 29 Mehefin 1992: Cofrestrwyd
- 20 Ionawr 2015: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- CAMPAIGN FOR TACKLING ALL DEAFNESS (NORTH DERBYSHIRE) (Enw blaenorol)
- CAMPAIGN FOR TACKLING ALL DEAFNESS (NORTHERN DERBYSHIRE) (Enw blaenorol)
- CAMTAD N D (Enw blaenorol)
- CANTED (N.D.) (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £74.34k | £76.62k | £77.12k | £75.26k | £77.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £75.24k | £78.54k | £78.23k | £79.91k | £79.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 14 Hydref 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 14 Hydref 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 11 Rhagfyr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 12 Tachwedd 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 23 Ionawr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 29 Rhagfyr 2011 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11/05/1992 AS AMENDED ON 16/06/1997 AS AMENDED ON 19/09/2011
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER ANY CHARITABLE PURPOSE FOR PERSONS WITH IMPAIRED HEARING (AND/OR ASSOCIATED CONDITIONS) RESIDENT IN THE NORTHERN DERBYSHIRE AREA AND TO ENSURE THAT SUCH PERSONS HAVE THE HIGHEST POSSIBLE QUALITY OF LIFE,INDEPENDENCE IN DAILY LIVING ACTIVITIES AND FULL INTEGRATION INTO SOCIETY.
Maes buddion
NORTHERN DERBYSHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window