CASPIAN CULTURAL CENTRE

Rhif yr elusen: 1020126
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

THE LIBRARY FOR IRANIAN STUDIES INVOLVES IN ACTIVITIES IN ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION IN IRANIAN CULTURE.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £33,084
Cyfanswm gwariant: £17,603

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Ealing

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Ebrill 1993: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • IRANIAN LIBRARY (Enw gwaith)
  • CASPIAN CULTURE CENTRE (Enw blaenorol)
  • LIBRARY FOR IRANIAN STUDIES (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Goel Kahen Ymddiriedolwr 01 July 2024
Dim ar gofnod
Youssef Haji Khameneh Ymddiriedolwr 01 January 2019
Dim ar gofnod
Mohit Mamudi Ymddiriedolwr 01 June 2016
Dim ar gofnod
DR OZRA MALEK MD DPM Ymddiriedolwr 01 June 2016
Dim ar gofnod
Dr MASHALLAH ADJDANI Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Dr HOMAYOUN KATOUZIAN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Dr NAMDAR BAGHAEI-YAZDI Ymddiriedolwr
IRANIAN MEDICAL SOCIETY IN THE UNITED KINGDOM
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 461 diwrnod
PARS CULTURAL CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
ENDING IMPUNITY LIMITED
Derbyniwyd: 52 diwrnod yn hwyr
MOJGAN FARZANEH-GHAEMI ADJDANI Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £83.72k £6.92k £15.13k £8.26k £33.08k
Cyfanswm gwariant £45.09k £45.50k £44.50k £20.95k £17.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 12 Chwefror 2025 12 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 12 Chwefror 2025 12 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 26 Gorffennaf 2024 177 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 31 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 24 Mawrth 2022 52 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 24 Mehefin 2021 144 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 24 Mehefin 2021 144 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE WOODLANDS HALL
CROWN STREET
ACTON
LONDON
W3 8SA
Ffôn:
07962387925