SCHUBERT INSTITUTE (UK)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Quarterly journal, Schubert days 3 or 4 times a year, public talks
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 09 Mawrth 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1140796 THE CHAMBER MUSICIANS OF CAMBRIDGE
- 19 Tachwedd 1993: Cofrestrwyd
- S I U K (Enw gwaith)
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Davies | Cadeirydd | 28 September 2024 |
|
|
||||
April Wu | Ymddiriedolwr | 28 September 2024 |
|
|
||||
Dr Anne Hyland | Ymddiriedolwr | 28 September 2024 |
|
|
||||
Ceri Ngai | Ymddiriedolwr | 28 September 2024 |
|
|
||||
Snayra Vergara Carmona | Ymddiriedolwr | 16 July 2022 |
|
|
||||
Dr Ruth Minton | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Dr John Uff | Ymddiriedolwr | 02 June 2018 |
|
|
||||
Stephen Mathews | Ymddiriedolwr | 25 June 2016 |
|
|
||||
Lester Shaw | Ymddiriedolwr | 30 June 2015 |
|
|
||||
Dr CLIVE MCCLELLAND | Ymddiriedolwr | 24 June 2014 |
|
|
||||
David Morris | Ymddiriedolwr | 21 June 2014 |
|
|
||||
John Eekelaar | Ymddiriedolwr | 04 July 2009 |
|
|
||||
DR Julian Powis | Ymddiriedolwr | 06 July 2007 |
|
|
||||
Dr CRAWFORD HOWIE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR BRIAN NEWBOULD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.69k | £4.21k | £2.68k | £1.69k | £1.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.12k | £3.26k | £2.66k | £3.52k | £7.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Mai 2024 | 104 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11 SEPTEMBER 1993
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN THE MUSIC OF FRANZ SCHUBERT
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ridgeway Cottage
The Ridgeway
Boars Hill
OXFORD
OX1 5EX
- Ffôn:
- 01865735485
- E-bost:
- john.eekelaar@pmb.ox.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window