Ymddiriedolwyr LLANELLI UNIVERSITY OF THE THIRD AGE

Rhif yr elusen: 1035287
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev David Yeo Poulton Cadeirydd 22 September 2020
Dim ar gofnod
Roger Williams Ymddiriedolwr 05 March 2024
Dim ar gofnod
Dr Claire Hilary Firth Ymddiriedolwr 27 July 2022
Dim ar gofnod
Maria Rosario Chidzoy Ymddiriedolwr 26 July 2022
Dim ar gofnod
John Henry Russell Williams Ymddiriedolwr 07 September 2021
Dim ar gofnod
Paul Follows Ymddiriedolwr 07 September 2021
Dim ar gofnod
Paul Anthony Cullen Ymddiriedolwr 22 September 2020
Dim ar gofnod
Keith Henry David Vincent Ymddiriedolwr 25 July 2017
Dim ar gofnod