ASHFORD HILL EDUCATIONAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Gives donations to people of all ages for Educational and recreational activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Hampshire
Llywodraethu
- 06 Medi 1994: Cofrestrwyd
- 09 Mehefin 2011: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 04 Gorffennaf 2011: Re-registered
- 09 Mehefin 2016: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 22 Mehefin 2016: Re-registered
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNY STEWART | Cadeirydd | 10 September 2013 |
|
|||||
Julian Craig Sunley | Ymddiriedolwr | 23 April 2025 |
|
|
||||
John Patrick Enfield Taylor | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Councillor Derek Mellor | Ymddiriedolwr | 08 November 2017 |
|
|
||||
MR BOB LAWRENCE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.79k | £7.43k | £8.22k | £9.04k | £9.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.74k | £2.90k | £3.20k | £3.05k | £3.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 24 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 21 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 20 FEBRUARY 1989
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE EDUCATION INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING OF PERSONS, RESIDENT IN THE PARISH OF ASHFORD HILL WITH HEADLEY OR THE NEIGHBOURHOOD THEREOF, IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Maes buddion
THE PARISH OF ASHFORD WITH HEADLEY OR THE NEIGHBOURHOOD THER
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MINNESOTA
ASHFORD HILL ROAD
HEADLEY
THATCHAM
RG19 8AB
- Ffôn:
- 01635269596
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window