LEDBURY POETRY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity seeks to advance the education of the public in the appreciation of the arts in all their forms, including, but without prejudice to the generality of the foregoing, the presentation, organisation and promotion of poetry. This is achieved by the production of the LEDBURY POETRY FESTIVAL and bringing poetry actively to children, the elderly and mentally distressed throughout the year.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £180,279 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
86 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Amwythig
- Swydd Gaerloyw
- Swydd Gaerwrangon
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- 27 Tachwedd 1996: Cofrestrwyd
- LEDBURY POETRY FESTIVAL LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Best | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Dr Kimberly Campanello | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Adam Cairns | Ymddiriedolwr | 04 January 2024 |
|
|
||||
Dr Sarah Howe | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
||||
Stephen John Dudley Hickson | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
||||
Professor Sandeep Parmar | Ymddiriedolwr | 05 July 2019 |
|
|
||||
Brenda Mary Read-Brown | Ymddiriedolwr | 05 July 2019 |
|
|
||||
PETER JOHN ARSCOTT | Ymddiriedolwr | 02 July 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £229.76k | £157.84k | £162.85k | £356.43k | £389.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £222.58k | £130.00k | £150.31k | £339.56k | £344.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £61.41k | £70.36k | £58.83k | £171.07k | £180.28k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 05 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 05 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 24 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 24 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 18 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 18 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 25 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 25 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18 OCTOBER 1996 AS AMENDED 11 DECEMBER 1996 as amended on 28 Apr 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE APPRECIATION OF THE ARTS IN ALL THEIR FORMS, INCLUDING, BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING, THE PRESENTATION, ORGANISING AND PROMOTION OF POETRY
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Barrett Browning Institute
Bye Street
LEDBURY
Herefordshire
HR8 2AA
- Ffôn:
- 01531 636232
- E-bost:
- director@ledburypoetry.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window