THE ABBEYFIELD SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides advocacy/advice/information Provision of accommodation/services for older people
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£53,128,000
Roddion a chymynroddion | £1.29m | |
Weithgareddau elusennol | £49.42m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £38.00k | |
Arall | £2.39m |
Cyfanswm gwariant:
£68,941,000
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £68.94m | |
Arall | £0 |
£38,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £7,108,044 o 162 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £68.94m |
Pobl

1221 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
80 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 12 |
£70k i £80k | 8 |
£80k i £90k | 2 |
£90k i £100k | 3 |
£100k i £110k | 1 |
£130k i £140k | 1 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 23 Medi 2010: Cofrestrwyd
- ABBEYFIELD (Enw gwaith)
- THE ABBEYFIELD SOCIETY LIMITED (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Cartrefi Lloegr
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Frank Cox | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Terri Pettifer-Eagles | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Geoffrey David Granville Carr | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Marc Marrero | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
Michael John Peter Turner | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
George Ashworth | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
Roger Lees | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
Sara Jayne Beamand | Ymddiriedolwr | 27 July 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £53.89m | £53.56m | £47.09m | £50.93m | £53.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £64.60m | £52.58m | £63.88m | £58.39m | £68.94m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £341.69k | £925.00k | N/A | N/A | £7.11m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.00k | £2.06m | £1.40m | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.07m | £2.04m | £1.92m | £3.58m | £1.29m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £690.00k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £49.88m | £46.06m | £45.10m | £46.32m | £49.42m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £184.00k | £257.00k | £72.03k | £344.00k | £38.00k | |
|
Incwm - Arall | £2.76m | £5.20m | £0 | £1.00k | £2.39m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £882.00k | £1.75m | £1.52m | £275.00k | £1.15m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £64.34m | £52.12m | £63.59m | £56.87m | £68.94m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £260.00k | £320.00k | £285.00k | £226.00k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £141.00k | £2.00m | £115.00k | £122.00k | £179.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £300.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £143.00k | £0 | £1.29m | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £139.46m | £133.57m | £121.91m | £120.04m | £110.23m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £800.00k | £800.00k | £800.00k | £880.00k | £880.00k | |
|
Cyfanswm asedau | £22.13m | £34.96m | £31.61m | £22.98m | £18.80m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £29.93m | £35.61m | £35.72m | £31.49m | £34.85m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Chwefror 2025 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 12 Chwefror 2025 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
INCORPORATED 27/11/1956 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 22/09/2010 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 20/12/2010 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 12/09/2012 as amended on 05 Sep 2019 as amended on 15 Sep 2022
Gwrthrychau elusennol
1 THE RELIEF AND CARE OF ELDERLY PERSONS OF ALL CLASSES, BELIEFS AND NATIONALITIES SUFFERING FROM THE DISABILITIES OF OLD AGE OR OTHERWISE IN NEED. 2 THE SPREADING OF CHRISTIAN PRINCIPLES TO ALL HUMAN RELATIONSHIPS AND THE APPLICATION OF HUMANITARIAN AIMS TO PROMOTE THE RELIEF OF THE ELDERLY. 3 TO PROVIDE FURTHER EDUCATION IN THE SPHERE OF VOLUNTARY WORK, SOCIAL WORK AND SIMILAR ACTIVITIES SO AS TO INCULCATE THE PRINCIPLES OF GOOD CITIZENSHIP. 4 THE PROVISION AND MANAGEMENT OF HOUSING, ACCOMMODATION OR ASSISTANCE, INCLUDING PROVIDING AND MAINTAINING OR ASSISTING IN, PROVIDING AND MAINTAINING HOUSES AND HOMES, FOR THE RELIEF AND CARE OF ELDERLY PERSONS SUFFERING FROM THE DISABILITIES OF OLD AGE OR OTHERWISE BEING IN NEED. 5 SUCH OTHER PURPOSES RECOGNISED BY ENGLISH LAW AS CHARITABLE AS THE SOCIETY SHALL DETERMINE FROM TIME TO TIME.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- ABBEYFIELD DEVELOPMENT TRUST
- ABBEYFIELD INTERNATIONAL
- ABBEYFIELD RESIDENTIAL CARE HELPLINE (LONDON SW)
- ABBEYFIELD UK
- BEQUEST OF DONALD ANTHONY COOK FOR THE RESIDENTS AMENITY FUND AT ABBEYFIELD HOUSE, FAIRLIGHT AVENUE, WOODFORD GREEN
- BESSIE BROWN MEMORIAL HOME
- LEE HOUSE, WIMBLEDON
- PHILIP GODLEE LODGE FUND
- THE ABBEYFIELD (HIGH WYCOMBE) SOCIETY LIMITED
- THE ABBEYFIELD AXMINSTER SOCIETY LIMITED
- THE ABBEYFIELD KIDDERMINSTER SOCIETY LIMITED
- THE ABBEYFIELD MID SUSSEX SOCIETY LIMITED
- THE ADDITIONAL FUND TRUST
- THE ANNE LANGSTAFF HOME FOR DISTRESSED GENTLEWOMEN
- THE BUCKMASTER MEMORIAL HOME
- THE HOME FOR GENTLEWOMEN
- THE MARY RACHEL MORRISS BEQUEST
- THE MEDICAL COMFORTS FUND
- THE RUBY MOORES FOUNDATION
- THOMAS AND MARY JENKINS MEMORIAL HOME
- 23 Medi 2010 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
17-19 Hampton Lane
SOLIHULL
West Midlands
B91 2QT
- Ffôn:
- 01727857536
- E-bost:
- post@abbeyfield.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window