Hanes ariannol THE NATIONAL TRUST FOR PLACES OF HISTORIC INTEREST OR NATURAL BEAUTY
Rhif yr elusen: 205846
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £634.34m | £680.95m | £507.66m | £643.33m | £671.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £653.10m | £699.36m | £514.54m | £591.94m | £733.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £16.70m | N/A | £19.95m | £23.05m | £22.34m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £84.18m | £81.66m | £63.51m | £81.80m | £91.39m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £81.09m | £88.10m | £37.29m | £63.23m | £74.14m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £440.01m | £480.13m | £385.03m | £473.89m | £493.09m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £3.00k | £8.03k | £380.00k | £185.00k | £2.73m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £26.84m | £29.18m | £17.26m | £15.84m | £19.90m | |
|
Incwm - Arall | £2.22m | £1.88m | £4.58m | £8.57m | £3.36m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £66.49m | £61.57k | £44.63m | £63.57m | £70.31m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £573.41m | £614.06m | £456.95m | £536.77m | £667.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £79.69m | £85.30m | £57.59m | £55.18m | £65.68m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £829.00k | £736.00k | £358.00k | £869.00k | £910.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £10.44m | £10.45m | £12.99m | £5.48m | £5.55m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.