JEWISH MEMORIAL COUNCIL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To further Jewish education and Jewish worship.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
- 08 Mawrth 1994: Tynnwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMOTHY SIMON | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||||
SIMON COHEN | Ymddiriedolwr | 22 July 2011 |
|
|
||||||
RABBI J. GUTTENTAG | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £219 | £235 | £204 | £0 | £343 | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.70k | £40.75k | £43.95k | £56.48k | £170.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Ebrill 2025 | 158 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Tachwedd 2020 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 14 JANUARY 1924 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 27 MAY 1953,29 JANUARY 1976 AND 3 JULY 1979 AND 12 JANUARY 2011
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN ANY PART OF THE WORLD: 1) THE ADVANCEMENT OF THE JEWISH RELIGION; 2) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION RELATING TO THE JEWISH RELIGION INCLUDING THE EDUCATION AND TRAINING OF RABBIS, MINISTERS, OTHER CONGREGATIONAL OFFICIALS AND TEACHERS OF HEBREW BAND THE JEWISH RELIGION; THE PROMOTION AND/OR SUPPORT OF CHARITIES ESTABLISHED TO ADVANCE THE JEWISH RELIGION AND/OR EDUCATION ABOUT IT; AND 4) SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF PERSONS OF THE JEWISH FAITH AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DECIDE.
Maes buddion
WORLDWIDE
Elusennau cysylltiedig
- 22 Medi 1962 : Cofrestrwyd
- 08 Mawrth 1994 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 32
Moreland Court
Finchley Road
London
NW2 2PL
- Ffôn:
- 02073178022
- E-bost:
- sophie@simonbentley.net
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window