THE MUNTZ TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Muntz Trust makes donations to assist with running costs of Birmingham based charitable organisations not primarily supported by the public rate, for medical, surgical or research purposes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Birmingham
- Dinas Coventry
- Dudley
- Sandwell
- Solihull
- Walsall
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 06 Mai 1963: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Muntz | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|||||
Zafar Iqbal | Ymddiriedolwr | 15 December 2020 |
|
|
||||
Mary Anne Locke | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|
||||
James Carty | Ymddiriedolwr | 31 October 2017 |
|
|
||||
BRONWEN LLOYD LILLEY | Ymddiriedolwr | 24 November 2011 |
|
|
||||
MICHAEL SORTON DARBY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ALISTAIR DOW | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ROBERT FREDERICK MUNTZ | Ymddiriedolwr |
|
||||||
GORDON JOHN FRANKS | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.63k | £4.72k | £4.82k | £7.94k | £7.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.50k | £5.00k | £5.00k | £7.50k | £7.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Mawrth 2024 | 134 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED DATED THE 7TH NOVEMBER, 1890
Gwrthrychau elusennol
INCOME TO BE DISTRIBUTED AMONG CHARITABLE INSTITUTIONS FOR THE TIME BEING OF THE CITY OF BIRMINGHAM FOR THE MEDICAL AND SURGICAL RELIEF OR ALLEVIATON OF SICKNESS AND BODILY INFIRMITIES OR DEFORMITIES INCLUSIVE OF HOSPITALS OR HOMES FOR INCURABLES AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR DISCRETION DEEM MOST DESERVING OF PECUNIARY ASSISTANCE AND IN SUCH AMOUNTS AND GENERALLY IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES IN THEIR DISCRETION SHALL FROM TIME TO TIME DEEM EXPEDIENT.
Maes buddion
CITY OF BIRMINGHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE BEECHES
TITHE BARN LANE
HOCKLEY HEATH
SOLIHULL
B94 5DH
- Ffôn:
- 08450953476
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window