Hanes ariannol THE TOLPUDDLE MARTYRS MEMORIAL COTTAGES

Rhif yr elusen: 219980
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £124.45k £153.36k £393.68k £50.71k £41.17k
Cyfanswm gwariant £136.70k £111.41k £162.63k £171.64k £183.10k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £11.33k £19.54k N/A N/A