WINDSOR MENCAP

Rhif yr elusen: 230318
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provides welfare advocacy and other services to people with learning disability. Also provides a clubhouse for use by its members.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024

Cyfanswm incwm: £4,831
Cyfanswm gwariant: £11,506

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Windsor And Maidenhead

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Mawrth 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • WINDSOR SOCIETY FOR MENTALLY HANDICAPPED CHILDREN (Enw blaenorol)
  • WINDSOR SOCIETY FOR MENTALLY HANDICAPPED CHILDREN AND ADULTS (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PETER GERRARD VERMEULEN -HOLDING- Ymddiriedolwr 31 January 2024
Dim ar gofnod
SUZANNE LYNNE KIRK - HOLDING Ymddiriedolwr 31 January 2024
Dim ar gofnod
SALLY ANNE CLARKE -HOLDING- Ymddiriedolwr 28 June 2023
Dim ar gofnod
Leigh Trevor Dworkin Ymddiriedolwr 28 June 2023
BERKSHIRE FAMILY HISTORY SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
KEVIN PAUL DEMPSEY Ymddiriedolwr 28 June 2023
Dim ar gofnod
STEPHANIE RICHARDS -HOLDING- Ymddiriedolwr 15 February 2022
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.45k £250 £68.35k £3.90k £4.83k
Cyfanswm gwariant £5.88k £3.13k £3.95k £6.89k £11.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2024 29 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 13 Chwefror 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 25 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 20 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 20 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 18 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Yellowstocks
Horton Road
Stanwell Moor
Staines upon Thames
Surrey
TW19 6AE
Ffôn:
07730487435
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael