THE MATERIAL WORLD FOUNDATION LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity's aim is to encourage the exploration of alternative and diverse forms of artistic expression and to support diverse established charities and people with special needs. It continues to seek opportunities to achieve its stated objective.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 15 Ionawr 1974: Cofrestrwyd
- THE MATERIAL WORLD CHARITABLE FOUNDATION LIMITED (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLIVIA HARRISON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
KENNETH ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
LESLIE JOSEF BOSS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DEBORAH OWEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DHANI HARRISON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LINDA ARIAS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £322.32k | £741.58k | £181.56k | £318.75k | £346.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £799.41k | £1.17m | £374.18k | £471.89k | £385.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £574.19k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £806 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £166.58k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £1.10m | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £20.40k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £1.08m | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £75.65k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Ebrill 2024 | 181 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Ebrill 2024 | 181 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Ionawr 2023 | 79 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Ionawr 2023 | 79 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Rhagfyr 2021 | 52 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Rhagfyr 2021 | 52 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Rhagfyr 2020 | 33 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Rhagfyr 2020 | 33 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ATRICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 3RD DECEMBER 1973 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 07 MAY 2016
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE IN SUCH MANNER AS THE FOUNDATION THINKS FIT SUCH PURPOSES BEING EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AS THE FOUNDATION MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SHIPLEYS
10 ORANGE STREET
LONDON
WC2H 7DQ
- Ffôn:
- 02073120000
- E-bost:
- advice@shipleys.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window