GREENCOMBE GARDEN TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To permit the property to be used as and for a garden and arboretum for the enjoyment of the public and for the purpose of research by the growth and propagation of trees and plants with a view to the furtherance of the study and science of botany and the conservation of the nature and the increase of knowledge in respect thereof and the improvement of the methods and practice of horticulture.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 04 Chwefror 1981: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Kirbye Schmidt | Cadeirydd |
|
|
|||||
Kim-Nora Moses | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
||||
JAMES GORDON SHUTE HARRIS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
NIGEL ANTHONY ROWLAND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANIE AVA ANNE GONNE CLIFFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.68k | £18.89k | £12.02k | £12.85k | £11.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.37k | £29.84k | £33.82k | £33.40k | £28.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 02 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 03 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 06 Chwefror 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 07 Chwefror 2022 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 04 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 1ST DECEMBER 1980
Gwrthrychau elusennol
TO PERMIT THE PROPERTY TO BE USED AS AND FOR A GARDEN AND ARBORETUM FOR THE ENJOYMENT OF THE PUBLIC AND FOR THE PURPOSE OF RESEARCH BY THE GROWTH AND PROPAGATION OF TREES AND PLANTS WITH A VIEW TO THE FURTHERANCE OF THE STUDY AND SCIENCE OF BOTANY AND THE CONSERVATION OF THE NATURE AND THE INCREASE OF KNOWLEDGE IN RESPECT THEREOF AND THE IMPROVEMENT OF THE METHODS AND PRACTICE OF HORTICULTURE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Greencombe
Porlock Weir Road
Porlock
MINEHEAD
Somerset
TA24 8NU
- Ffôn:
- 01643862363
- E-bost:
- info@greencombe.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window