THE DUTCH COTTAGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To maintain and preserve the Dutch Cottage as a building of local historical interest and importance to the town of Rayleigh in Essex.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Essex
Llywodraethu
- 22 Medi 1985: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAIRMAN OF THE NATIONAL TRUST RAYLEIGH MOUNT LOCAL COMMITTEE | Ymddiriedolwr | 17 July 2013 |
|
|
||||
Chairman of Rayleigh Town Council | Ymddiriedolwr | 15 July 2013 |
|
|||||
CHAIRMAN OF ROCHFORD DISTRICT COUNCIL | Ymddiriedolwr | 03 July 2013 |
|
|||||
VICE-CHAIRMAN OF ROCHFORD DISTRICT COUNCIL | Ymddiriedolwr | 03 July 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.46k | £5.28k | £5.43k | £6.12k | £7.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.23k | £6.44k | £1.34k | £6.43k | £11.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Chwefror 2025 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Chwefror 2025 | 377 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 23 APRIL 1964 AS AMENDED BY TRUSTEES RESOLUTION DATED 25 FEBRUARY 2008 AND RESOLUTION MADE UNDER S74D OF THE CHARITIES ACT 1993 (AS AMENDED BY THE CHARITIES ACT 2006) DATED 26 OCTOBER 2009
Gwrthrychau elusennol
TO BE PRESERVED IN ITS PRESENT FORM AS A TRADITIONAL DUTCH COTTAGE AND TO BE USED OCCUPIED AND ENJOYED FOR SUCH PURPOSE AS SHALL BE APPROVED BY THE MANAGEMENT COMMITTEE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Rochford District Council
Council Offices
South Street
Rochford
SS4 1BW
- Ffôn:
- 01702546366
- E-bost:
- customerservices@rochford.gov.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window