EAST AFRICA WOMEN'S LEAGUE (UNITED KINGDOM)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Making grants in order to provide assistance to repatriates from East Africa in necessitous circumstances.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
- Cenia
Llywodraethu
- 06 Mai 1986: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susanne Veryan Swan | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Mrs A Appleyard | Ymddiriedolwr | 08 May 2018 |
|
|||||
CATHERINE LESLEY CAMPBELL WYTHE | Ymddiriedolwr | 08 May 2018 |
|
|||||
Susan Harrison | Ymddiriedolwr | 24 March 2015 |
|
|
||||
Lesley David | Ymddiriedolwr | 24 March 2015 |
|
|
||||
Dr Penelope Jane Ansell | Ymddiriedolwr | 24 March 2015 |
|
|
||||
ANN FRANCIS NARRAWAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.20k | £12.19k | £17.09k | £15.78k | £13.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.62k | £10.88k | £12.48k | £11.88k | £12.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 08 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11TH MARCH 1986 AS AMENDED ON 24 MARCH 1998 , 24TH OCTOBER 2000 AND 24 MARCH 2009 as amended on 27 Apr 2021 as amended on 25 Mar 1925
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS TO RESIDENTS AND EX-RESIDENTS OF EAST AFRICA OF UNITED KINGDOM ORIGIN AND/OR THEIR DEPENDANTS WHO ARE IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 Clayton Mead
GODSTONE
Surrey
RH9 8NX
- Ffôn:
- 01883 740276
- E-bost:
- info@eawl.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window