THE SOUTH SHORE LODGE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Ensures the heritage of the historical experimental camp held on Brownsea Island in Poole Harbour in August 1907 by Robert Baden-Powell, from which the world-wide scout and guide movements were founded. Volunteers show visitors around the site and the island and sell souvenirs. With the national trust, maintains the facilities and activities for the benefit of scout and guides and other young peop
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Poole
Llywodraethu
- 26 Awst 2014: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1146810 BROWNSEA ISLAND SCOUT & GUIDE HERITAGE TRUST
- 21 Mehefin 1971: Cofrestrwyd
- 26 Awst 2014: Tynnwyd (WEDI UNO)
- BROWNSEA ISLAND CAMP CENTENARY FUND (Enw gwaith)
- BROWNSEA ISLAND SCOUT AND GUIDE COMMITTEE (Enw gwaith)
- THE VILLANO TRUST (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2009 | 28/02/2010 | 28/02/2011 | 28/02/2012 | 28/02/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £53.64k | £55.13k | £60.64k | £49.31k | £51.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.01k | £44.46k | £56.16k | £49.10k | £50.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2013 | 28 Rhagfyr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2013 | 28 Rhagfyr 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2012 | 11 Chwefror 2013 | 45 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2012 | 11 Chwefror 2013 | 45 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2011 | 20 Rhagfyr 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2011 | 21 Rhagfyr 2011 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 13TH APRIL 1971 LEASE DATED 13TH APRIL 1971
Gwrthrychau elusennol
UNIT OF THE SCOUT ASSOCIATION AND OF THE GIRL GUIDES ASSOCIATION
Maes buddion
BROWNSEA ISLAND, POOLE HARBOUR
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window