MASJID E NOOR AND MADRESSAH ANWAROOL ISLAM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advancement of Islam & Islamic Education, Provide a place for worship, Activities for recreation and social welfare in an Islamic ethos.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Calderdale
- Dinas Bradford
- Dinas Leeds
- Dinas Wakefield
- Kirklees
Llywodraethu
- 27 Hydref 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
harun karolia | Cadeirydd | 06 January 2024 |
|
|
||||
Hashim Bhana | Ymddiriedolwr | 18 January 2025 |
|
|
||||
Rafik Vardalia | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
Aadam Bulbulia | Ymddiriedolwr | 19 February 2022 |
|
|
||||
Mohammed Lorgat | Ymddiriedolwr | 19 February 2022 |
|
|
||||
Zubair Badat | Ymddiriedolwr | 06 February 2016 |
|
|
||||
SALIM HASAN JOGI | Ymddiriedolwr | 20 February 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £117.06k | £91.48k | £99.00k | £124.50k | £135.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £95.06k | £89.62k | £93.55k | £115.93k | £137.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 10 Medi 2024 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 23 Medi 2024 | 23 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 26 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Hydref 2022
(Mae'r cyfrifon |
26 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 30 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 30 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 09 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 09 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 22 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 22 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 SEPTEMBER 1999 AS AMENDED 19TH MARCH 2006 as amended on 18 Feb 2022 as amended on 19 Feb 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE ISLAMIC FAITH AS PRACTISED BY THE SUNNI MUSLIMS AND TO ADVANCE EDUCATION AND PROVIDE ACTIVITIES FOR RECREATION AND IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECTS OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR YOUNG PERSONS IN THE BATLEY AREA OF WEST YORKSHIRE AND IN PARTICULAR AMONGST THOSE YOUNG PERSONS AGED BETWEEN 5 AND 15 YEARS WHO ARE MUSLIMS AND TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSES AS THE EXECUTIVE COMMITTEE FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Maes buddion
WEST YORKSHIRE, BATLEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MASJID E NOOR & MADRESSA ANWAROOL ISLAM
90 DARK LANE
BATLEY
WF17 7RN
- Ffôn:
- 01924441474
- E-bost:
- masjidenoor123@yahoo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window