PRESTON DOMESTIC VIOLENCE SERVICES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE PRINCIPAL ACTIVITIES ARE PROVIDING WOMEN WHO ARE EXPERIENCING OR HAVE EXPERIENCED DOMESTIC VIOLENCE / SEXUAL VIOLENCE WITH A RANGE OF QUALITY SERVICES TO SUPPORT THEM AND THEIR CHILDREN. THIS WILL ENABLE THEM TO MAKE INFORMED DECISIONS ABOUT THEIR FUTURE. SUPPORT IS ALSO PROVIDED TO MALE VICTIMS. THE ORGANISATION ALSO CAMPAIGNS AND RAISES AWARENESS OF DOMESTIC VIOLENCE / SEXUAL VIOLENCE.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £15,390 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Llety/tai
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 09 Awst 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1164240 LESLEY KELLY FOUNDATION
- 19 Ebrill 1997: Cofrestrwyd
- P W R (Enw gwaith)
- PRESTON WOMEN'S REFUGE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACQUELINE WILLIAMS | Cadeirydd | 07 February 2018 |
|
|
||||
Janice Hurst | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
||||
Sarah Clubb | Ymddiriedolwr | 14 August 2019 |
|
|
||||
Rachel Louise Haslam | Ymddiriedolwr | 13 February 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £89.73k | £111.30k | £113.89k | £112.23k | £146.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £91.81k | £86.77k | £101.74k | £113.44k | £121.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.50k | £15.95k | £6.71k | N/A | £15.39k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 08 Chwefror 2024 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10/12/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/03/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/02/2007 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 21/01/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/11/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15 FEB 2016 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05 JUL 2017
Gwrthrychau elusennol
THE COMPANY IS ESTABLISHED TO PROMOTE AND PROTECT THE SAFETY OF INDIVIDUALS (IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY WOMEN) WHO ARE EXPERIENCING OR HAVE EXPERIENCED DOMESTIC VIOLENCE OR SEXUAL VIOLENCE, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: I)PROVIDING TEMPORARY ACCOMMODATION TO SUCH WOMEN AND THEIR CHILDREN WHERE REQUIRED; II)PROVIDING A RANGE OF OTHER CHARITABLE SERVICES TO SUCH WOMEN AND THEIR CHILDREN WHERE REQUIRED; III)PROVIDING SUPPORT TO SUCH WOMEN WHO ARE EXPERIENCING OR HAVE EXPERIENCED ABUSE AND OR VIOLENCE IN THEIR PERSONAL OR FAMILY RELATIONSHIPS. IV) PROVIDING SUPPORT TO MALE VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY PROVIDING SOME CHARITABLE SERVICES TO SUPPORT SUCH MEN, WHEREVER IT IS FEASIBLE AND DOES NOT COMPROMISE THE SUPPORT THE COMPANY GIVES TO FEMALE VICTIMS. V) PROVIDING SUPPORT TO WOMEN MEN AND CHILDREN WHO HAVE BEEN VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE BY PROVIDING A RANGE OF CHARITABLE SERVICES INCLUDING ADVICE AND ADVOCACY SUPPORT, TO ASSIST THEM TO OVERCOME THE EFFECTS OF THE SEXUAL VIOLENCE
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Harbour House
Portway
Preston
PR2 2DW
- Ffôn:
- 01772201301
- E-bost:
- enquries@pdvs.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window