FRIENDS OF MICHELHAM PRIORY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To raise income to support, promote and improve Michelham Priory including its amenities grounds and buildings through the activities of a group of Friends.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 07 Medi 1998: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alana Johnston | Cadeirydd | 27 February 2020 |
|
|
||||
Louise Creasey | Ymddiriedolwr | 29 April 2025 |
|
|
||||
Geoffrey Brooke-Taylor | Ymddiriedolwr | 29 April 2025 |
|
|
||||
Jacqueline Scott | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Kathryn Dennis | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Richard Bonner | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Gill Jones | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Richard Scrivener | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Jane Phillips | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
David Cuttell | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Sue Baker | Ymddiriedolwr | 27 February 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.01k | £3.34k | £91.33k | £2.38k | £3.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £112.08k | £11.05k | £916 | £24.32k | £5.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18/06/1998 AS AMENDED ON 27/06/1998 AS AMENDED ON 15/03/2000 AS AMENDED ON 04/09/2007 AS AMENDED ON 05/03/2013 AS AMENDED ON 02 MAR 2016
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE HISTORY OF MICHELHAM PRIORY BY THE PROVISION OF PROMOTION, SUPPORT, ASSISTANCE AND IMPROVEMENT OF THE PRIORY, ITS AMENITIES, GROUNDS AND BUILDINGS THROUGH THE ACTIVITIES OF THE GROUP OF FRIENDS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 PEELINGS COTTAGES
MILTON STREET
HANKHAM
PEVENSEY
BN24 5AU
- Ffôn:
- 01323460235
- E-bost:
- soleharmer@hotmail.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window