CHRISTIAN MISSIONS CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Prime objects are uplifting the poorest in Chennai by medical, dental, orphanage, hostel, handicraft centre, education, wheelchair distribution, self help training in a leprosy settlement, providing rations on regular basis where needed. Social work among street children. The spread of the Christian gospel and the nurturing of the Christian faith are all integral to all these activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Cyfanswm incwm:
£831,079
Roddion a chymynroddion | £821.69k | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £9.39k | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£822,930
Codi arian | £414 | |
Weithgareddau elusennol | £822.52k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £414 | |
Gwariant elusennol | £822.52k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £8.15k |
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- India
Llywodraethu
- 10 Mawrth 1999: Cofrestrwyd
- C.M.C.T. (Enw gwaith)
- COMPASSION IN ACTION (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEREK FORD | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|||||
Ian James McCorkell | Ymddiriedolwr | 09 September 2021 |
|
|
||||
Gabriel Bennett | Ymddiriedolwr | 23 October 2019 |
|
|||||
COLIN SHORT | Ymddiriedolwr | 11 July 2017 |
|
|||||
Jill Pateman | Ymddiriedolwr | 06 June 2015 |
|
|
||||
Brian Robert Dunning | Ymddiriedolwr | 02 October 2013 |
|
|
||||
Dr Karen Rosemary Trewinnard | Ymddiriedolwr | 02 October 2013 |
|
|
||||
Dr Barry Francis Trewinnard | Ymddiriedolwr | 02 October 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £663.55k | £809.82k | £822.96k | £674.72k | £830.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £601.52k | £746.55k | £964.63k | £660.67k | £822.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £641.54k | £805.08k | £822.96k | £665.33k | £821.69k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £22.02k | £0 | £0 | £9.39k | £9.39k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £4.52k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £805.08k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £216 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £23.47k | £81.74k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £601.31k | £740.09k | £964.63k | £660.23k | £822.52k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £216 | £0 | £0 | £432 | £414 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.56k | £1.64k | £1.89k | £2.28k | £3.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £6.46k | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £70.75k | £70.02k | £7.10k | £17.24k | £19.11k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.56k | £1.64k | £2.05k | £2.05k | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | 6 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 09 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 09 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 22 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 22 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 6TH OCTOBER 1998
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS APPEARING IN THE SCHEDULE HERETO IN INDIA OR ELSEWHERE AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT (B) TO RELIEVE PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED OR HARDSHIP OR WHO ARE AGED OR SICK OR WHO ARE HOMELESS IN INDIA OR ELSEWHERE AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT (C) TO ADVANCE EDUCATION IN ACCORDANCE WITH CHRISTIAN PRINCIPLES IN INDIA OR ELSEWHERE AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT (D) TO PROMOTE AND FULFIL SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES BENEFICIAL TO THE COMMUNITY IN INDIA OR ELSEWHERE AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Maes buddion
INDIA OR ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 Mere Close
Ramsey Mereside
Ramsey
HUNTINGDON
Cambridgeshire
PE26 2UQ
- Ffôn:
- 01733 844798
- E-bost:
- gabrielbennett@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window