THURLTON PRE-SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Pre-School establishment for children aged from 2 to school age.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Norfolk
Llywodraethu
- 26 Hydref 1999: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senta Coles | Cadeirydd | 12 July 2019 |
|
|
||||
Samantha Josephine Hunt | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||
Eleanor Rae Nickerson-Smith | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||
Grace King | Ymddiriedolwr | 08 July 2023 |
|
|
||||
Megan Catchpole | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.15k | £36.84k | £46.21k | £42.04k | £52.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.53k | £38.01k | £42.03k | £44.78k | £49.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.73k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 04 Awst 2024 | 65 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 04 Awst 2024 | 65 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 06 Mai 2024 | 341 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 04 Awst 2024 | 431 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 26 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 26 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 27 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 27 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 18 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 18 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17/09/1999 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 03/06/2013 as amended on 08 Jul 2024
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN BELOW COMPULSORY SCHOOL AGE BY (A) PROVIDING SAFE AND SATISFYING GROUP PLAY, IN WHICH PARENTS HAVE THE RIGHT TO TAKE PART (B) ENCOURAGING OTHER CHARITABLE ACTIVITIES THROUGH WHICH PARENTS MAY HELP THE CHILDREN
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Thurlton Village Hall
Beccles Road
Thurlton
Norwich
- Ffôn:
- 07894153556
- E-bost:
- fordchrisford@hotmail.com
- Gwefan:
-
Thurltonpreschool.wordpress.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window