RELATE RICHMOND, KINGSTON AND HOUNSLOW
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We offer a confidential relationship counselling service for couples and individuals including psychosexual therapy, family counselling and young people's counselling
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Hammersmith And Fulham
- Hounslow
- Kensington And Chelsea
- Kingston Upon Thames
- Richmond Upon Thames
- Wandsworth
Llywodraethu
- 04 Mai 2000: Cofrestrwyd
- 03 Mai 2022: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £536.93k | £652.46k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £528.67k | £754.23k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.50k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £741 | £145.56k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £9.84k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £526.02k | £506.77k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £329 | £140 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £527.17k | £752.93k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.50k | £1.30k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.05k | £5.38k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 29 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 18 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2019 | 30 Medi 2020 | 153 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2018 | 27 Mawrth 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2018 | 27 Mawrth 2019 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 24 MARCH 2000 AS AMENDED 20 NOVEMBER 2007 as amended on 04 Jun 2018
Gwrthrychau elusennol
(1) TO EDUCATE THE PUBLIC CONCERNING THE BENEFITS OF SECURE COUPLE RELATIONSHIPS, MARRIAGE AND FAMILY LIFE IN ORDER TO IMPROVE THE EMOTIONAL, SEXUAL AND SPIRITUAL WELL-BEING OF INDIVIDUALS WHICH IS DERIVED FORM COMMITTED RELATIONSHIPS; (2) TO PROMOTE RESEARCH INTO ALL ASPECTS OF COUPLE RELATIONSHIPS AND MARRIAGE AND TO MAKE THE RESULTS AVAILABLE TO THE PUBLIC; (3) TO SEEK TO ENHANCE THE GOOD HEALTH, BOTH MENTAL AND PHYSICAL, OF ADULTS AND CHILDREN BY INCREASING PUBLIC AWARENESS OF THE BENEFIT OF COMMITTED COUPLE RELATIONSHIPS, MARRIAGE, AND FAMILY LIFE AND WORKING TO PREVENT POVERTY, HARDSHIP AND DISTRESS CAUSED BY THE BREAKDOWN OF SUCH RELATIONSHIPS. (D) TO PROMOTE THE TRAINING OF LIFE SKILLS FOR THE WORKPLACE AND IN THE HOME TO ENHANCE MENTAL AND PHYSICAL HEALTH OF INDIVIDUALS, COUPLES AND GROUPS
Maes buddion
RICHMOND, KINGSTON AND HOUNSLOW
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window