DAMILOLA TAYLOR TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The current activities of the charity are two fold: in its wider sense it is to campaign to create a community resilience to youth violent crime. More specifically the Charity works to mentor families and young people on how to make a significant transition in thinking and knowledge so that they can lead healthy lives; stay in school; grow up to become productive adults in society.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Southwark
Llywodraethu
- 18 Gorffennaf 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABATUNDE TAYLOR | Cadeirydd | 19 December 2012 |
|
|
||||
Geoffrey Vincent Sheath | Ymddiriedolwr | 05 May 2015 |
|
|
||||
OLUGBENGA COKER | Ymddiriedolwr | 17 March 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £146.27k | £297.87k | £126.88k | £45.34k | £40.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £128.86k | £186.39k | £89.97k | £140.56k | £54.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £93.44k | £99.98k | £48.00k | £22.87k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 04 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 04 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 25 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 25 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 15 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 15 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 15 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 15 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 18 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 18 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 17TH MAY 2001, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 13TH JULY 2001
Gwrthrychau elusennol
(A) THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE, MAINLY BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH LEISURE TIME ACTIVITIES SO AS TO DEVELOP THEIR MENTAL, PHYSICAL AND SPIRITUAL CAPACITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY AND TO PROVIDE FOR THEM FACILITIES FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION. (B) THE RELIEF OF SICKNESS AND DISABILITY CAUSED BY OR ASSOCIATED WITH EPILEPSY PARTICULARLY AMONG CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN WEST AFRICA. (C) SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES AT THEIR DISCRETION SHALL DECIDE.
Maes buddion
WEST AFRICA AND ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
18 Barrington Villas Close
London
SE18 3SB
- Ffôn:
- 07425268359
- E-bost:
- admin@damilolataylortrust.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window