THE FRIENDS OF BUDDENS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Assist in provision of facilities at Buddens Camping and Activity Centre, so as to further the development and education of young people, to help them to achieve their physical, mental and spiritual development, and improve their condition of life.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dorset
Llywodraethu
- 05 Rhagfyr 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i 301214 DORSET COUNTY SCOUT COUNCIL
- 09 Mai 2003: Cofrestrwyd
- 05 Rhagfyr 2018: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £1.52k | £1.52k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 13 Rhagfyr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 30 Mai 2017 | 119 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 24 Chwefror 2016 | 24 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17 DECEMBER 2002 AS AMENDED 29 MARCH 2003
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES AT BUDDENS CAMPING AND ACTIVITY CENTRE, SO AS TO FURTHER THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF YOUNG PEOPLE, TO HELP THEM ACHIEVE THEIR PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL POTENTIAL, AND IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
BUDDENS CAMPING ACTIVITY CENTRE, BERE REGIS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window