MEDIC ASSIST INTERNATIONAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Enabling indigenous partners to create access to excellent healthcare in needy and challenging environments
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- De Affrica
- Gweriniaeth De Swdan
- India
- Nepal
Llywodraethu
- 05 Gorffennaf 2004: Cofrestrwyd
- MAI (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Sanderson | Cadeirydd | 03 May 2016 |
|
|
||||
Gareth Shrubsole | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Rebecca Thomson | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Evangeline Daphne Storeng | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Jennifer Mary Corps | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|||||
SHARON RUTH Radcliffe | Ymddiriedolwr | 16 September 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £110.90k | £194.57k | £231.69k | £165.58k | £209.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £104.33k | £123.99k | £203.41k | £212.98k | £214.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 18 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 11 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 11 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 15 JULY 2003
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE PROVISION OF MEDICAL ADVICE, MEDICAL PROFESSIONALS MEDICAL AND HEALTHCARE TRAINING, HOSPITALS AND OTHER RELATED FACILITIES AND MEDICAL SUPPLIES; 3.2 THE PROVISION OF PUBLIC HEALTH FACILITIES INCLUDING DEVELOPING AND SUPPORTING INFRA- STRUCTURE FACILITIES; 3.3 THE PROMOTION OF HEALTH EDUCATION; 3.4 CARRYING OUT RESEARCH AND DISSEMINATING THE RESULTS THEREOF; 3.5 SUPPORTING AND BRINGING TOGETHER THOSE WORKING TO ACHIEVE THOSE OBJECTIVES WITH A VIEW TO MAXIMISING THE EFFICIENCY OF THEIR WORK; AND 3.6 THE PROMOTION OF ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE.
Maes buddion
WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 GROSVENOR ROAD
BANBURY
OX16 5HN
- Ffôn:
- 07482925431
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window