ROTHER VOLUNTARY ACTION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
RVA seeks to strengthen the social and economic wellbeing of local communities and help people fulfil their potential in a socially and environmentally sustainable fashion through its work as a development trust and council for voluntary service
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £99,642 o 2 gontract(au) llywodraeth a £115,700 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 10 Ionawr 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMOTHY JOHN HEMMINGS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Simon Geoffrey Hubbard | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Sally Ann Jayasekera | Ymddiriedolwr | 14 December 2022 |
|
|
||||
CARYL VICTORIA COOK | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|||||
Oliver Jeffs | Ymddiriedolwr | 08 May 2018 |
|
|
||||
CLIVE NORMAN MILLS | Ymddiriedolwr | 28 January 2013 |
|
|
||||
Linda Seddon | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £395.87k | £407.59k | £584.71k | £600.61k | £437.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £365.77k | £346.13k | £563.25k | £584.81k | £445.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £95.33k | £99.64k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £133.46k | £212.06k | £317.18k | £108.00k | £115.70k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £317.18k | £203.33k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £263.95k | £395.58k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £46 | £1.55k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £3.54k | £155 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £317.18k | £203.33k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £400.03k | £584.17k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £163.22k | £640 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £1.52k | £1.45k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £97.53k | £120.75k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 03 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 17 JANUARY 2005.
Gwrthrychau elusennol
3. THE CHARITY'S CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN THE LOCAL GOVERNMENT DISTRICT F ROTHER AND ITS NEIGHBOURHOOD (HEREINAFTER CALLED "THE AREA OF BENEFIT"), AND, IN PARTICULAR, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, DISTRESS AND SICKNESS; B) TO PROMOTE AND ORGANISE CO-OPERATION IN THE ACHIEVEMENT OF THE ABOVE PURPOSES AND TO THAT END TO BRING TOGETHER IN COUNCIL REPRESENTATIVES OF THE VOLUNTARY ORGANISATIONS AND STATUTORY AUTHORITIES WITHIN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
THE LOCAL GOVENMENT DISTRICT OF ROTHER AND ITS NEIGHBOURHOOD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Rother Voluntary Action
47 London Road
BEXHILL-ON-SEA
East Sussex
TN39 3JY
- Ffôn:
- 01424217259
- E-bost:
- office@rva.uk.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window