INDEPENDENT ACADEMIC RESEARCH STUDIES INTERNATIONAL INSTITUTE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The IARS International Institute has a charitable mission to give everyone a chance to forge a safer, fairer and more inclusive society. It achieves its charitable aims by producing evidence-based solutions to current social problems, sharing best practice and by supporting young people and the community to shape decision making. The Institute has expertise in justice, equalities and young people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 19 Mehefin 2008: Cofrestrwyd
- IARS (Enw gwaith)
- Sculpt (Enw gwaith)
- INDEPENDENT ACADEMIC RESEARCH STUDIES (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angus Berry | Ymddiriedolwr | 18 December 2024 |
|
|
||||
Edward Sidebotham | Ymddiriedolwr | 18 December 2024 |
|
|
||||
Emilie Kushner | Ymddiriedolwr | 18 December 2024 |
|
|
||||
Emily Poyser | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||
Rabab Halabi | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||
Richard Elliott | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £720.77k | £520.89k | £438.97k | £182.06k | £166.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £555.54k | £515.97k | £624.60k | £357.62k | £224.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £41.49k | £28.22k | £38.61k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £924 | £523 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £716.94k | £17.31k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.08k | £2.36k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £1.83k | £35.44k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £537.54k | £515.97k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £18.00k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £744 | £1.01k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Mawrth 2024 | 56 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 27 Mawrth 2024 | 56 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 20 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 05 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 31/01/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/05/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/04/2011 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 12/04/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/09/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/10/2013 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 06/01/2015 as amended on 15 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND CONTRIBUTE TO THE DEVELOPMENT AND CIVIC PARTICIPATION OF YOUNG PEOPLE, CHILDREN AND ADULT MEMBERS OF THE COMMUNITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY BY: (A) PROVIDING AN INFRASTRUCTURE TRAINING GUIDANCE AND SUPPORT TO ENABLE THEM TO UNDERTAKE RESEARCH, STUDIES OR OTHER ACTIVITIES TO INVESTIGATE THE ISSUES WHICH AFFECT THEM AND; (B) ENCOURAGING, SUPPORTING AND FACILITATING THEM TO ACQUIRE A VOICE IN DEMOCRATIC LIFE AND USE THE USEFUL RESULTS OF THAT RESEARCH AND LEARNING TO INCREASE AWARENESS AND UNDERSTANDING OF THE ISSUES WHICH AFFECT THEM INCLUDING AMONGST OTHER DECISIONS MAKERS, GOVERNMENTS, POLICY MAKERS, SERVICE PROVIDERS AND THE PUBLIC.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, WORLDWIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Sculpt
South Bank Technopark
90 London Road
London
SE1 6LN
- Ffôn:
- 02071679411
- E-bost:
- contact@sculptuk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window