MIDDLESEX SPORTS FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Consider applications for grants/awards from registered charities whose activities and ambitions match the objectives of the Foundation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 04 Mai 2007: Cofrestrwyd
- WAVELL WAKEFIELD AND MIDDLESEX SPORTS FOUNDATION (Enw blaenorol)
- WAVELL WAKEFIELD AND MIDDLESEX TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARETH REES KC | Cadeirydd | 21 September 2023 |
|
|
||||
Karen Neale | Ymddiriedolwr | 23 January 2025 |
|
|
||||
Louise Latter | Ymddiriedolwr | 23 January 2025 |
|
|
||||
Steve Rac | Ymddiriedolwr | 23 January 2025 |
|
|
||||
Charles Sinclair Portsmouth | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
Stephen Grainger MBE | Ymddiriedolwr | 07 July 2020 |
|
|
||||
Jeremy Summers | Ymddiriedolwr | 13 March 2018 |
|
|
||||
Dr Catherine Hornby | Ymddiriedolwr | 08 November 2016 |
|
|||||
Karena Vleck | Ymddiriedolwr | 07 March 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.25k | £46.83k | £78.61k | £51.51k | £57.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.28k | £10.50k | £11.00k | £39.50k | £63.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 02 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
30 Mehefin 2023
(Mae'r cyfrifon |
02 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 10 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 10 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 05 Mai 2022 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 05 Mai 2022 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 22 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 22 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 13/04/2007 AS AMENDED ON 02/07/2007 AS AMENDED ON 14/03/2012
Gwrthrychau elusennol
2.2 THE OBJECTS OF THE TRUST ("THE OBJECTS") ARE (I) TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PERSONS, IN PARTICULAR THROUGH THE PROMOTION OF SPORT (INCLUDING RUGBY UNION FOOTBALL AND OTHER GAMES AND SPORTS) AND RECREATION; (II) TO RELIEVE AND PROMOTE THE RELIEF OF DISABLED AND INJURED SPORTSMEN AND SPORTSWOMEN; (III) TO PROMOTE OR PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATIONS (INCLUDING THE PLAYING OF RUGBY UNION FOOTBALL AND OTHER GAMES AND SPORTS) OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, ILL HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL OR OTHER DISADVANTAGE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; AND (IV) THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION, IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE PLAYING OF RUGBY UNION FOOTBALL.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
127 Lisbon Avenue
TWICKENHAM
TW2 5HL
- Ffôn:
- 07949 058618
- E-bost:
- middxsportsfoundation@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window