THE NEU TRUST FUND LIMITED

Rhif yr elusen: 1123305
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The NEU Trust Fund Limited gives confidential support and financial assistance. It is there to assist members in times of illness or hardship. The Fund can provide assistance to current members, former members and their dependants.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Cyfanswm incwm: £183,484
Cyfanswm gwariant: £324,437

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Rhagfyr 2008: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • THE ATL TRUST FUND LIMITED (Enw blaenorol)
  • THE NEU TRUST FUND LIMITED (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Kim Knappett Ymddiriedolwr 01 September 2024
GOLEUDY COMMUNITY CHURCH CRICCIETH
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Bernard Regan Ymddiriedolwr 01 September 2024
Dim ar gofnod
Hansa Panchal Ymddiriedolwr 01 September 2024
Dim ar gofnod
Heather Catharine McKenzie Ymddiriedolwr 01 September 2024
Dim ar gofnod
Nicholas Ian Wigmore Ymddiriedolwr 17 June 2024
Dim ar gofnod
Mairead Canavan Ymddiriedolwr 02 December 2023
Dim ar gofnod
EDWARD JEREMY GLAZIER Ymddiriedolwr 13 July 2019
THE STEVE SINNOTT FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE NATIONAL EDUCATION MUSEUM
Derbyniwyd: Ar amser
EXETER COMMUNITY CENTRE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Judith Elderkin Ymddiriedolwr 27 March 2019
Dim ar gofnod
Patricia Gouveia Ymddiriedolwr 08 August 2017
Dim ar gofnod
Stephen David Ainger Ymddiriedolwr 10 March 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £234.62k £164.37k £602.65k £324.27k £183.48k
Cyfanswm gwariant £138.76k £213.62k £177.65k £244.42k £324.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £544.36k N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £58.29k N/A N/A
Incwm - Arall N/A N/A £0 N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £457.51k N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £145.51k N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £12.45k N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £6.00k N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £12.45k N/A N/A
Gwariant - Arall N/A N/A £19.69k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 26 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 26 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 07 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 07 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 14 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 14 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 30 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 30 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 28 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 28 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF THE CHARITY COMMISSION DATED 2 DECEMBER 2008 AS AMENDED BY SCHEME DATED 21 MAY 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: 4.1 THE RELIEF AND PREVENTION OF POVERTY OF PERSONS WHO ARE: 4.1.1 MEMBERS OF THE ASSOCIATION OR PERSONS WHO HAVE BEEN SUCH MEMBERS; 4.1.2 PERSONS WHO WERE MEMBERS OF THE ASSOCIATION OF TEACHERS AND LECTURERS OR THE NATIONAL UNION OF TEACHERS; AND 4.1.3 WIDOWS, WIDOWERS, SURVIVING CIVIL PARTNERS, CHILDREN AND DEPENDANTS OF SUCH PERSONS REFERRED TO IN PARAGRAPHS 4.1.1 AND 4.1.2 WHO ARE COMPLETELY OR MAINLY DEPENDANT FOR FINANCIAL SUPPORT ON THEM IN THE OPINION OF THE TRUSTEE. 4.2 THE RELIEF AND PREVENTION OF POVERTY OF YOUNG PERSONS WHO ARE CHILDREN OR DEPENDANTS OF SUCH PERSONS REFERRED TO IN PARAGRAPHS 4.1.1 AND 4.1.2 THROUGH THE PROVISION OF EDUCATIONAL GRANTS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 05 Rhagfyr 2008 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Wilsons Solicitors Llp
Alexandra House
St. Johns Street
Salisbury
SP1 2SB
Ffôn:
01722412412