ODSTOCK CHARITABLE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Makes grants to relieve sickness and protect the health of patients at Salisbury District Hospital
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Wiltshire
Llywodraethu
- 05 Hydref 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1052284 SALISBURY DISTRICT HOSPITAL CHARITABLE FUND
- 08 Mai 2008: Cofrestrwyd
- 05 Hydref 2021: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.03m | £1.14m | £1.11m | £1.13m | £6.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.03m | £1.11m | £1.08m | £952.68k | £350.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.03m | £1.14m | £1.11m | £1.13m | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £128.87k | £122.73k | £160.20k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £987.59k | £919.49k | £952.68k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.30k | £0 | £7.05k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £128.87k | £122.73k | £153.15k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 11 Awst 2020 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2018 | 18 Rhagfyr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2018 | 18 Rhagfyr 2018 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 03 MAR 2008 AS AMENDED ON 28 MAY 2008 AS AMENDED BY DEED DATED 16 MAY 2017
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS AND TO PRESERVE AND PROTECT THE HEALTH OF PATIENTS AT SALISBURY DISTRICT HOSPITAL IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT.
Maes buddion
SALISBURY DISTRICT HOSPITAL, WILTSHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window