DOLCORSLLWYN HALL ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity owns a large mansion in mid Wales which it maintains and refurbishes as funds allow so to provide residential experience for children or young people, especially those from a needy or under privileged background.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Lerpwl
- Knowsley
- Sefton
- St Helens
Llywodraethu
- 11 Medi 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR BOB DOWNING | Cadeirydd |
|
|
|||||
John Curran | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
||||
Keith Owen | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
||||
CAROLYN DOWNING | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|||||
Anna Routledge | Ymddiriedolwr | 10 April 2014 |
|
|
||||
ANDREW NOLAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL ROUTLEDGE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.94k | £14.19k | £27.19k | £13.07k | £13.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.79k | £14.47k | £24.21k | £17.43k | £11.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 31 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 23 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 08 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 10 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 09 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 20 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 AUGUST 2008
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, ADAPT AND MAINTAIN THE PROPERTY KNOWN AS DOLCORSLLWYN HALL IN CEMMAES, POWYS SY20 9AB WITH THE OBJECT OF PROVIDING RESIDENTIAL FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE, BEING FACILITIES; A) OF WHICH SUCH CHILDREN AND YOUNG PEOPLE HAVE NEED, BY REASON OF THEIR YOUTH OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES. B) WHICH WILL HELP TO IMPROVE THE CONDITION OF LIFE FOR SUCH CHILDREN AND YOUNG PEOPLE BY PROMOTING THEIR PHYSICAL, SOCIAL AND SPIRITUAL WELL BEING.
Maes buddion
POWYS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
74 DELPH PARK AVENUE
AUGHTON
ORMSKIRK
L39 5DQ
- Ffôn:
- 01695422642
- E-bost:
- bobdowning01@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window