KIRIMA LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Sponsorship for Kirima Primary and Nyakabungo Primary schools and Great Lakes High School. Raising funds as needed to support Kirima Parents, Nyamirama Parents, Nyakabungo and Rutenga Primary Schools, Great Lakes High School and Great Lakes University. See our website www.teachuganda.org
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Uganda
Llywodraethu
- 26 Chwefror 2009: Cofrestrwyd
- VOLUNTEER UGANDA (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Alan Barber | Cadeirydd | 19 January 2018 |
|
|
||||
John Rutherford | Ymddiriedolwr | 08 April 2020 |
|
|
||||
SARAH BUTTERWORTH | Ymddiriedolwr | 17 March 2017 |
|
|
||||
Adrian Parker | Ymddiriedolwr | 09 May 2014 |
|
|
||||
DR JOHN RICHMOND LEWIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev NIGEL LITTLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JULIA CHALLENDER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr Karen Jane Sennett | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £378.07k | £174.11k | £221.89k | £486.85k | £198.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £292.25k | £206.65k | £223.98k | £499.93k | £241.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23/10/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/01/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/04/2013 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 10/12/2013 as amended on 06 Oct 2024
Gwrthrychau elusennol
1 TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS AT KIRIMA PARENTS PRIMARY SCHOOL, GREAT LAKES HIGH SCHOOL, GREAT LAKES REGIONAL COLLEGE, NYAMIRAMA PARENTS PRIMARY SCHOOL, RUTENGA PARENTS PRIMARY SCHOOL, NYAKABUNGO PARENTS PRIMARY SCHOOL AND THE GREAT STEWARDS OF HOPE EDUCATIONAL INSTITUTIONS 2 THE PRESERVATION AND PROTECTION OF PUBLIC HEALTH
Maes buddion
KIRIMA PARENTS PRIMARY SCHOOL, GREAT LAKES COLLEGE, GREAT LAKES HIGH SCHOOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
23 LANGBOURNE AVENUE
LONDON
N6 6AJ
- Ffôn:
- 02083403739
- E-bost:
- juliachallender@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window