ymddiriedolwyr SOLOMON'S KNOT PRODUCTIONS LIMITED
Rhif yr elusen: 1129898
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Rt. Hon. Sir Alan Moses | Ymddiriedolwr | 27 May 2018 |
|
|||||
MARK ANDREW SNELGROVE | Ymddiriedolwr | 19 March 2015 |
|
|||||
Carolin-Alexandra Barnfield | Ymddiriedolwr | 28 November 2012 |
|
|||||
JAMES KIMPTON HALLIDAY | Ymddiriedolwr | 08 October 2010 |
|
|
||||
JONATHAN EDWIN LITCHFIELD SELLS - ROHRBACH | Ymddiriedolwr | 20 November 2008 |
|
|
||||
PETER CHARLES SELLS | Ymddiriedolwr | 20 November 2008 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.