THE WORKSOP PRIORY AND GATEHOUSE COMMUNITY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Restoration and renovation of the Worksop Priory and Gatehouse
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 24 Mawrth 2010: Cofrestrwyd
- THE WORKSHOP PRIORY AND GATEHOUSE COMMUNITY TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCES WALKER | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Philip Noel Jackson | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|
||||||
Andrea Dawn Birch | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|
||||||
James Albert Rubie | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|||||||
MONIKA RODZOS | Ymddiriedolwr | 09 March 2018 |
|
|
||||||
CHRISTOPHER PAUL SCOTT | Ymddiriedolwr | 22 June 2017 |
|
|
||||||
NIGEL STERNBERG | Ymddiriedolwr | 21 April 2016 |
|
|
||||||
Sally Elkington | Ymddiriedolwr | 20 March 2014 |
|
|
||||||
Heather Straw | Ymddiriedolwr | 22 July 2010 |
|
|
||||||
Rev NICOLAS SPICER | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.72k | £24.86k | £12.67k | £20.67k | £109.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.78k | £30.79k | £24.10k | £12.31k | £23.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 22 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 22 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 28 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 23 Mai 2023 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 21 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 24 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16 APRIL 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE 9 FEBRUARY 2010
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE FOR THE BENEFIT OF THE PEOPLE OF WORKSOP AND FOR THE NATION AND OF THE CHURCH, THE NATURAL, ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTIONAL HERITAGE OF THE WORKSOP PRIORY AND GATEHOUSE TOGETHER WITH ALL ASSOCIATED BUILDINGS, STRUCTURES SURROUNDING LANDS AND SUCH OTHER NATURAL, HISTORICAL, ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTIONAL HERITAGE AS MAY EXIST IN AND ON SURROUNDING LANDS OF THE WORKSOP PRIORY AND ITS GATEHOUSE.
Maes buddion
WORKSOP
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
B C V S
The Old Abbey School
Priorswell Road
WORKSOP
S80 2BU
- Ffôn:
- 01909 476118
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window