Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PAULS PRESTON PAIGNTON
Rhif yr elusen: 1128306

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Brookman | Cadeirydd | 29 April 2019 |
|
|
||||
Patricia Turner | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||
Carol Green | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||
Glyn Parry Burns | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||
Kay Margaret Collins | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||
Rev Ruth Jane Beckett | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Helen Burns | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
MICHAEL ADRIAN PAUL SNOWDON | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Mark Ivan Brookman | Ymddiriedolwr | 03 December 2018 |
|
|
||||
Justine Rosalind Garvey | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
HELEN SNOWDON | Ymddiriedolwr | 23 March 2014 |
|
|
||||
DR DAVID HARWOOD | Ymddiriedolwr | 23 March 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.