DARLINGTON AREA CHURCHES YOUTH MINISTRY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
DACYM works from an inclusive Christian value base, using the principles of informal education and community development. It is our aim that through this work, the lives of young people will be transformed educationally, socially and spiritually, thus empowering them to achieve their full potential.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Darlington
- Durham
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 26 Gorffennaf 2010: Cofrestrwyd
- DACYM (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Francis John Middleton-Evans | Cadeirydd | 25 October 2018 |
|
|
||||
Penelope Jane Melville Moon | Ymddiriedolwr | 06 October 2023 |
|
|
||||
Claire Louise Hunter | Ymddiriedolwr | 04 February 2021 |
|
|
||||
Emily Carling | Ymddiriedolwr | 25 October 2018 |
|
|
||||
Amanda Susan Meeks | Ymddiriedolwr | 09 October 2015 |
|
|
||||
Trisha Marie Raeburn-Prouse | Ymddiriedolwr | 09 October 2015 |
|
|
||||
REVEREND COLIN JAY BA | Ymddiriedolwr | 07 October 2015 |
|
|||||
Rev Damon John Bage | Ymddiriedolwr | 10 January 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £80.29k | £64.68k | £61.03k | £77.64k | £70.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £76.18k | £64.89k | £67.14k | £77.76k | £79.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £19.00k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 15 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 15 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 11 Mawrth 2024 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 11 Mawrth 2024 | 11 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 01 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 01 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 29 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 29 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 8 APRIL 2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE 6 JULY 2010 as amended on 27 Feb 2020 as amended on 25 Aug 2020
Gwrthrychau elusennol
1.1 The Charity's objects are restricted specifically, in each case only for the public benefit to: (a) advance the education of children and young people including but not limited to support and mentoring in schools, colleges and other educational establishments as well as within their family environment; provision of lunchtime and after-school clubs and street-based youth work and other youth provision to develop their physical, mental and spiritual capacities, that they may grow to full maturity as individuals, and that their condition of life may be improved; (b) advance the Christian faith for the benefit of children and young people in accordance with the Statement of Faith by proclaiming Christian messages of a teaching nature in keeping with the Christian gospel by demonstrating, promoting and encouraging Christian values, including but not limited to dignity, empowerment and partnership, to all young people in, but not restricted to, the Borough of Darlington; (d) relieve poverty and sickness thereby demonstrating the Christian faith including, but not limited to, promoting overseas service, education, practical action and working with those affected, either directly or through relevant relief agencies.
Maes buddion
DARLINGTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The DACYM Office
Elm Ridge Methodist Church
Carmel Road South
DARLINGTON
County Durham
DL3 8DJ
- Ffôn:
- 07717336183
- E-bost:
- treasurer@dacym.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window