WILLIAM CAMPBELL-TAYLOR

Rhif yr elusen: 1138190
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Promotion of religious harmony

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £5,265
Cyfanswm gwariant: £5,165

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Camden
  • Dinas Llundain
  • Hackney

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Medi 2010: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • CITY OF LONDON INTERFAITH (Enw gwaith)
  • CAMDEN FAITH COMMUNITIES PARTNERSHIP (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Mr Satish Sharma Cadeirydd 05 August 2016
HINDU MUSLIM FORUM
Derbyniwyd: Ar amser
ABRAHAM HOUSE
Derbyniwyd: Ar amser
SIKH MUSLIM FORUM
Derbyniwyd: Ar amser
Steven Burak Ymddiriedolwr 03 September 2012
ABRAHAM HOUSE
Derbyniwyd: Ar amser
INTERFAITH ALLIANCE UK
Derbyniwyd: Ar amser
Sheikh Dr Mohamed Sobhy Elsharkawy Ymddiriedolwr 27 July 2012
AL-AZHAR COLLEGE
Derbyniwyd: Ar amser
SCRIPTURAL REASONING
Derbyniwyd: Ar amser
THE QURAN SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
HAMPSTEAD MOSQUE
Derbyniwyd: Ar amser
CHRISTIAN MUSLIM COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
AL-AZHAR TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
HINDU MUSLIM FORUM
Derbyniwyd: Ar amser
SIKH MUSLIM FORUM
Derbyniwyd: Ar amser
DAR AL-IFTA
Derbyniwyd: Ar amser
CHILDREN OF ABRAHAM
Derbyniwyd: Ar amser
SHARHABEEL LONE Ymddiriedolwr
ABRAHAM HOUSE
Derbyniwyd: Ar amser
HAMPSTEAD MOSQUE
Derbyniwyd: Ar amser
QUEENS CRESCENT COMMUNITY ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
HINDU MUSLIM FORUM
Derbyniwyd: Ar amser
SIKH MUSLIM FORUM
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.20k £5.35k £5.38k £5.67k £5.27k
Cyfanswm gwariant £5.10k £5.25k £5.28k £5.57k £5.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 22 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 05 Chwefror 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 28 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 03 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 14 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
12 Gravel Lane
LONDON
E1 7AW
Ffôn:
02071937943