DOMINASE DEVELOPMENT - BURITON VILLAGE-TO-VILLAGE GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Raises funds for the development of sanitation projects in the area of Dominase, Ghana. This encompases a total of 12 villages. Projects include the construction of school toilets and the provision of the materials to allow the villagers to build domestic toilets. The Charity is now moving on to provide educational materials, reading books and enable careers and reading events to take place.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Ghana
Llywodraethu
- 13 Ionawr 2011: Cofrestrwyd
- BURITON VILLAGE-TO-VILLAGE GROUP (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOUG JONES | Cadeirydd | 05 April 2022 |
|
|||||
Mary Jennifer Saunders | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Bernard Nigel Saunders | Ymddiriedolwr | 09 June 2015 |
|
|
||||
MARY ELLEN KATHLEEN OWENS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.82k | £2.00k | £1.97k | £4.53k | £7.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.63k | £4.56k | £2.63k | £850 | £3.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 4 JANUARY 2010
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE GOOD HEALTH AND TO RELIEVE FINANCIAL HARDSHIP IN THE AREA OF BENEFIT IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF SAFE AND ACCESSIBLE WATER SUPPLIES, IMPROVED SANITATION, EDUCATIONAL HEALTH AND OTHER SUCH FACILITIES AND AMENITIES. THE AREA OF BENEFIT MEANS THE GHANAIAN VILLAGE OF DOMINASE AND ITS SURROUNDING VILLAGES
Maes buddion
THE GHANAIAN VILLAGE OF DOMINASE AND ITS SURROUNDING VILLAGES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
57 Bones Lane, Buriton
Buriton
Nr Petersfield
Nr Petersfield
Hampshire
GU31 5RY
- Ffôn:
- 01730267303
- E-bost:
- mary.j.saunders@googlemail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window