THURROCK U3A

Rhif yr elusen: 1140775
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Thurrock U3A is a stand alone group providing interests and activities for those (men and women) over 55 and not in full time employment.We encourage people to get together with the aim of learning new hobbies/skills and making friends. We believe that retirement shouldn't mean 'slippers and soaps'. People ofter join Thurrock U3A because they are lonely, once a member they are never alone again.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £13,055
Cyfanswm gwariant: £10,498

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Thurrock

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Mawrth 2011: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

18 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Paul Heasmer Cadeirydd 26 January 2018
NORTH EAST LONDON AND ESSEX GROUP OF ADVANCED MOTORISTS
Derbyniwyd: Ar amser
Lalji Patel Ymddiriedolwr 22 February 2023
Dim ar gofnod
James William Brewster Ymddiriedolwr 22 February 2023
Dim ar gofnod
Daphne Revell Ymddiriedolwr 22 February 2023
Dim ar gofnod
Jill Irene Ottley Ymddiriedolwr 22 February 2023
Dim ar gofnod
Ruth Doreen Hood Ymddiriedolwr 22 February 2023
Dim ar gofnod
Vanessa Elaine Lamberth Ymddiriedolwr 22 February 2023
Dim ar gofnod
Yvonne Simpson Ymddiriedolwr 30 January 2020
Dim ar gofnod
Patricia Thwaites Ymddiriedolwr 30 January 2020
Dim ar gofnod
Raymond Bygate Ymddiriedolwr 29 January 2020
Dim ar gofnod
Kay Hatter Ymddiriedolwr 29 January 2020
Dim ar gofnod
TERRY HURLEY Ymddiriedolwr 29 January 2020
Dim ar gofnod
Paul Cutler Ymddiriedolwr 29 January 2020
Dim ar gofnod
Ruth Hallums Ymddiriedolwr 29 January 2020
Dim ar gofnod
Melvyn Lewis Ymddiriedolwr 29 January 2020
Dim ar gofnod
SANDRA HURLEY Ymddiriedolwr 29 January 2020
Dim ar gofnod
Pamela Quilter Ymddiriedolwr 29 January 2020
Dim ar gofnod
Jean Hopkins Ymddiriedolwr 25 January 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.58k £5.86k £4.56k £12.09k £13.06k
Cyfanswm gwariant £7.08k £5.78k £8.39k £10.07k £10.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 07 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 11 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 01 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 12 Chwefror 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 12 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
11 Edward Close
Chafford Hundred
GRAYS
Essex
RM16 6GZ
Ffôn:
07792229333
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael