Hanes ariannol LLOYD'S REGISTER FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1145988
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.29bn £384.46m £996.51m £560.40m £572.06m
Cyfanswm gwariant £1.33bn £360.50m £599.86m £550.11m £589.64m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.83m N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.25bn £375.67m £569.10m £516.79m £546.62m
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £28.78m £8.79m £18.16m £25.24m £23.04m
Incwm - Arall £8.13m £0 £409.26m £18.37m £2.40m
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £19.68m £6.57m £18.54m £21.90m £23.90m
Gwariant - Ar godi arian £1.56m £437.00k £865.00k £863.00k £855.00k
Gwariant - Llywodraethu £65.00k £59.00k £62.00k £65.00k £68.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £5.08m £1.32m £8.09m £11.17m £12.71m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £1.56m £437.00k £865.00k £863.00k £855.00k
Gwariant - Arall £1.31bn £353.49m £580.46m £527.35m £564.89m